清华大学历任校长
温应星 校长 1928.4 - 1928.6 曹云祥 校长 1922.4 - 1927.12 金邦正 校长 1920.9 - 1921.10 张煜全 校长 1918.7 - 1920.1 周诒春 校长 1913.10- 1918.1 唐国安 校长 1912.10- 1913.8
清华大学:简称清华,诞生于1911年,因坐落于北京西北郊的清华园而得名。初称“清华学堂”,是清政府设立的留美预备学校;翌年更名为“清华学校”。1925年设立大学部;1928年更名为“国立清华大学”。1937年抗日战争爆发后,学校南迁长沙,与北京大学、南开大学联合组建“国立长沙临时大学”;1938年迁至昆明,改名为“国立西南联合大学”;1946年迁回北京清华园原址。
《2》
历任校长名单
第1任:唐国安,1912年10月至1913年8月清华学校(清华大学前身)第一任校长。
第2任:周诒春,1913年10月-1918年1月周诒春担任清华大学校长。
第3任:张煜全,1918年7月至1920年1月,任清华学校校长。
第4任:金邦正,1920年出任清华学校(清华大学前身)校长。
第5任:曹云祥,1922年任清华学校校长,1928年去职。
第6任:温应星,1928年4月至1928年6月任清华学校校长。
第7任:罗家伦,1928年8月至1930年5月任清华学校校长。
第8任:吴南轩,1931年4月至1931年6月任清华学校校长。
第9任:梅贻琦,1931-1948年,任清华大学校长。1955年,在台湾新竹创建清华大学并任校长。
第10任:蒋南翔,1952年11月至1966年6月出任清华大学校长。
第11任:刘达,1977年4月至1983年5月出任清华大学校长兼党委书记。
第12任:高景德,1983年5月至1988年10月出任清华大学校长。
第13任:张孝文,1988年10月至1994年1月出任清华大学校长。
第14任:王大中,1994年1月至2003年4月出任清华大学校长。
第15任:顾秉林,2003年4月至2012年1月出任清华大学校长。
第16任:陈吉宁,2012年1月至2015年3月出任清华大学校长。
第17任:邱勇,2015年3月至2022年2月出任清华大学校长。
第18人:王希勤,2022年2月至今出任清华大学校长。
推荐
宠物
- 1家里养龟好不好 家里养龟有着化煞作用426
- 2孔雀鱼怎么养不容易死480
- 3布偶猫用什么猫砂和猫砂盆438
- 4接吻鱼可以养在草缸吗150
- 5柴犬能吃的零食151
- 6壁虎屎老鼠屎对比234
- 7成年狗拉稀吃什么药457
- 8招财鱼为什么叫招财309